ymddiriedolwyr THE NETHERTON AND DISTRICT WAR MEMORIAL INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1044666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joan Margaret BLAKEY | Cadeirydd | 26 November 2017 |
|
|||||
Judith Richardson | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Thomas Alexander HENDERSON | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
John Edward GRAHAM | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Richard John Lawrence | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Anne Denyse Clark | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
Kathryn FAWCETT | Ymddiriedolwr | 26 November 2017 |
|
|
||||
PETER RAMSAY STOTT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN ROBERT GREY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS ROS GREY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.