Hanes ariannol THE CAMDEN SOCIETY
Rhif yr elusen: 1044693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.33m | £9.47m | £7.63m | £6.22m | £6.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.47m | £10.11m | £8.21m | £6.61m | £6.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.23m | £6.58m | £4.72m | £4.22m | £4.98m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £230.22k | £220.93k | £261.99k | £331.96k | £212.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.28m | £362.92k | £112.82k | £2.30k | £334 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.04m | £9.04m | £7.23m | £5.89m | £6.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.17k | £65.99k | £118.88k | £119.43k | £39.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £170.19k | £208.17k | £76.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.36m | £10.00m | £8.01m | £6.41m | £6.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £42.72k | £360 | £360 | £360 | £360 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.04k | £14.46k | £16.07k | £15.36k | £18.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £60.95k | £115.69k | £205.02k | £193.27k | £159.11k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.