ymddiriedolwyr LANDGUARD FORT TRUST
Rhif yr elusen: 1044712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Clarke | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Natalie Josephine Pace | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||||||
Phillip Poole | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||||||
KEVIN JOHN SULLIVAN | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||||||
Michael Frazer Stephenson | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||||
Colonel Rtd John William Ogden | Ymddiriedolwr | 28 August 2019 |
|
|
||||||||
STEPHEN JOHN CURTIS | Ymddiriedolwr | 26 November 2017 |
|
|
||||||||
CHRISTOPHER DANIEL SLEMMINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MICHAEL SHARMAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.