WESTDALE INFANTS' SCHOOL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising money through events with parents. Receiving donations. Money received provides opportunities for the school to purchase resources, engage performers and improve the educational experience of the children in school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2019
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 07 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- WESTDALE FUNDRAISERS (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Gay | Cadeirydd | 08 March 2018 |
|
|
||||
LEE FREELEY | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
Emma Estell | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
Rebecca Lewis | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.96k | £10.51k | £7.65k | £13.90k | £7.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.23k | £10.21k | £7.78k | £18.16k | £8.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 329 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 329 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 695 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 695 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1060 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1060 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1425 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1425 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 18 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 OCTOBER 1994
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS OF WESTDALE INFANTS' SCHOOL BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL RECREATIONAL AND OTHER CHARITABLE FACILITIES IN AUGMENTATION OF SUCH FACILITIES FINANCED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WESTDALE INFANT SCHOOL
WESTDALE LANE
MAPPERLEY
NOTTINGHAM
NG3 6ET
- Ffôn:
- 01159531606
- E-bost:
- head@westdale-inf.notts.sch.uk
- Gwefan:
-
westdaleinfants.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window