Ymddiriedolwyr 1ST WORTHING SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1044752

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Ernest Woollard | Cadeirydd | 17 July 2023 |
|
|
||||
Jean-Mark Montagner | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Emma Moss | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Lisa Woollard | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Sarah Humphries | Ymddiriedolwr | 01 July 2011 |
|
|
||||
Julie Moss | Ymddiriedolwr | 01 July 2010 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.