STEVENAGE SHOPMOBILITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Section 2 Objects - To relieve disabled people in Stevenage and the surrounding areas by providing facilities in particular Wheelchairs, Scooters and similar equipment with the object of improving their mobility and conditions of life. .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 07 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- 08 Mawrth 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.68k | £18.45k | £17.47k | £9.31k | £6.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.86k | £17.11k | £22.64k | £8.51k | £7.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 08 Rhagfyr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 30 Gorffennaf 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 09 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 SEPTEMBER 1994
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE AND INDEPENDENCE OF DISABLED PERSONS IN STEVENAGE AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING THEM WITH ELECTRIC OR MANUAL WHEELCHAIRS OR ELECTRIC SCOOTERS ON LOAN FOR PERIODS OF NOT MORE THAN A DAY FREE OF CHARGE TO ENABLE THEM TO GO TO SHOPS AND PLACES OF INTEREST IN THE TOWN CENTRE OF STEVENAGE
Maes buddion
STEVENAGE AND THE SURROUNDING AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window