BUTTERWICK LIMITED

Rhif yr elusen: 1044816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity's activities are the operation and provision of palliative care facilities and services for patients suffering from life threatening and limiting illness; along with related education into palliative care.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Durham
  • Gogledd Swydd Gaerefrog
  • Stockton-on-tees
  • Sunderland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Ebrill 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1025953 CHILDREN'S CENTRE SUPPORT GROUP
  • 07 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • BUTTERWICK (Enw gwaith)
  • BUTTERWICK CHILDRENS HOSPICE (Enw gwaith)
  • BUTTERWICK HOSPICE (Enw gwaith)
  • BUTTERWICK HOSPICE AT BISHOP AUCKLAND (Enw gwaith)
  • BUTTERWICK HOSPICE AT STOCKTON - BUTTERWICK HOSPICE AT BISHOP AUCKLAND (Enw gwaith)
  • BUTTERWICK HOSPICE CARE (Enw gwaith)
  • BUTTERWICK HOSPICE STOCKTON ON TEES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Karen Louise Ward Holder Ymddiriedolwr 24 March 2025
Dim ar gofnod
Christopher James Holder Ymddiriedolwr 24 March 2025
Dim ar gofnod
Jacqueline Tough Ymddiriedolwr 05 February 2025
Dim ar gofnod
Dr Brian Patrick Corbett Ymddiriedolwr 11 July 2022
Dim ar gofnod
Yvonne Vivienne Evans Ymddiriedolwr 13 December 2021
Dim ar gofnod
Deborah Crewe Ymddiriedolwr 13 December 2021
Dim ar gofnod
Simon Grant Ymddiriedolwr 02 November 2020
Dim ar gofnod
Barbara Carr Ymddiriedolwr 25 November 2019
Dim ar gofnod
Prof Michael Bramble Ymddiriedolwr 25 March 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.25m £4.40m £3.28m £2.82m £3.16m
Cyfanswm gwariant £4.44m £3.49m £3.33m £2.90m £3.92m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £999.57k £1.20m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £844.01k £48.27k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.11m £1.21m £1.09m £944.48k £1.00m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.60m £818.97k £1.05m £879.14k £931.75k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.48m £1.79m £1.12m £999.57k £1.20m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £37 £5 £1 £5 £30
Incwm - Arall £57.26k £577.38k £18.13k £0 £28.05k
Incwm - Cymynroddion £378.31k £320.77k £535.12k £398.21k £566.49k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.03m £2.39m £2.22m £1.96m £2.64m
Gwariant - Ar godi arian £1.41m £1.10m £1.11m £932.63k £1.28m
Gwariant - Llywodraethu £137.51k £118.40k £96.11k £99.33k £98.92k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £2.70m £2.59m £2.48m £2.43m £2.34m
Buddsoddiadau tymor hir £4.63k £4.63k £4.63k £4.63k £4.63k
Cyfanswm asedau £486.61k £1.30m £1.43m £1.37m £1.26m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £560.40k £347.92k £411.95k £383.69k £939.03k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 06 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 26 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 26 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 05 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 05 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
BUTTERWICK HOSPICE
MIDDLEFIELD ROAD
STOCKTON-ON-TEES
TS19 8XN
Ffôn:
01642 607742