Ymddiriedolwyr KIBWORTH GRAMMAR SCHOOL HALL

Rhif yr elusen: 1044822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Janet Lynne Dowling Ymddiriedolwr 03 February 2025
KIBWORTH COMMUNITY LIBRARY
Derbyniwyd: Ar amser
LYNN IRENE WILLIAMS Ymddiriedolwr 03 February 2025
Dim ar gofnod
Caroline Abbot Ymddiriedolwr 12 May 2021
Dim ar gofnod
Amanda Bland Ymddiriedolwr 11 May 2021
Dim ar gofnod
MARTYN WYBURN Ymddiriedolwr 25 April 2019
Dim ar gofnod
Andrew Dawes Ymddiriedolwr 26 October 2010
Dim ar gofnod