Ymddiriedolwyr British Society of Special Care Dentistry
Rhif yr elusen: 1044867

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Bateman | Cadeirydd | 01 January 2015 |
|
|
||||
Rebecca Willis | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Charlotte Curl | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Andrew Geddis-Regan | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Sarah Buckingham | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
Graham Walton | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
Sobia Rafique | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
||||
Andrew Kwasnicki | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.