MARSTON THOROLD'S CHARITY C E (A) SCHOOL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
OUR SCHOOL FUND HELPS TO SUBSIDISE SCHOOL TRIPS, SWIMMING, AFTER SCHOOL ACTIVITIES. WE RAISE MONEY BY SUMMER AND CHRISTMAS FAIRS, SPONSORED ACTIVITIES. WE RECEIVE MONEY FROM THE THOROLDS CHARITY WHICH IS USED TO IMPROVE THE PUPILS SCHOOL LIFE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 13 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Leong | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
GORDON RICHARD CANNON | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
ALISTAIR ROSS | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
Kay Sutherland | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Lucy Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Kiala Burton | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Michelle Waddelle | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Laura Harrison | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Steph Kirton | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Anne Schaanning | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Marie Jackson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Sarah Barker | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
||||
Rev Stuart Hadley | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.16k | £16.92k | £37.74k | £19.65k | £20.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.83k | £14.48k | £32.01k | £24.24k | £27.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 315 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 315 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 681 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 681 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1046 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1046 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 19 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 6 DECEMBER 1994
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF MARSTON THOROLD'S C E (A) SCHOOL BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL RECREATIONAL AND OTHER CHARITABLE FACILITIES FINANCED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MARSTON THOROLDS CHARITY
C OF E SCHOOL
SCHOOL LANE
MARSTON
GRANTHAM
NG32 2HQ
- Ffôn:
- 01400250583
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window