ymddiriedolwyr CASTLE HOWARD ARBORETUM TRUST
Rhif yr elusen: 1044931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (46 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREVILLE THOMAS WORTHINGTON | Cadeirydd | 01 December 2020 |
|
|
||||||
William John Wood | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||||
Ian Graham | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||||
Julia Willison | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||||
Christopher Bridge | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||||
Dr Helen Crews | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||||
Victoria Howard | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
||||||
MICHAEL STURGE | Ymddiriedolwr | 05 June 2014 |
|
|||||||
Professor Nicola Spence | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||||
Richard Hallam Barley | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||||
THE HONOURABLE NICHOLAS PAUL GEOFFREY HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.