Hanes ariannol SHEFFIELD FUTURES
Rhif yr elusen: 1044940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.50m | £5.71m | £3.41m | £1.92m | £1.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.58m | £5.78m | £3.68m | £2.42m | £2.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.94m | £3.58m | £1.76m | £355.67k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £132.24k | £1.50k | £3.73k | £69.57k | £627.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.57m | £5.71m | £0 | £16.86k | £11.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £631.38k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.92m | £0 | £2.77m | £1.15m | £1.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £348 | £12.32k | |
|
Incwm - Arall | £7.47k | £0 | £3.44k | £752.69k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.58m | £0 | £3.68m | £2.42m | £2.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £5.78m | £0 | £0 | £186.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.90k | £0 | £18.18k | £32.15k | £35.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.