Ymddiriedolwyr BRANDESBURTON PARISH HALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1044948

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Sydney CAMMISH | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Tina Louise HESSEL | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Janice Christine JAGGER | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Elizabeth Ann WHITFIELD | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Amanda HARWOOD | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Mark Coulthard | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Martin DALES | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
JANET HAYTON | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
BRIAN DAGLISH | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.