WEST KENT MIND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of a range of support, recovery and wellbeing services for people with mental health problems including community services, supported housing, counselling and coping with life courses. The chairity also provides training for other agencies and helps to raise awareness and overcome the stigma and discrimination experienced by people with mental health problems.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£880,208
Roddion a chymynroddion | £96.64k | |
Weithgareddau elusennol | £771.30k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £12.27k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£870,395
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £870.40k | |
Arall | £0 |
£3,108 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £55,056 o 2 gontract(au) llywodraeth a £70,186 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £870.40k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £9.81k |
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £870.40k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £12.92k |
Pobl

32 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
67 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- 21 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- SEVENOAKS AREA MIND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Clark | Cadeirydd | 16 November 2023 |
|
|
||||
Stephanie Davies | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Ella Davey | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Peter David Brookman | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Laura Acosta | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
MARIE MARTINA STANLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £850.24k | £882.35k | £720.80k | £766.83k | £880.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £826.84k | £775.26k | £865.70k | £892.47k | £870.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £186.97k | £16.85k | N/A | £193.50k | £55.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | £14.00k | £8.41k | £35.19k | £70.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £102.90k | £96.77k | £88.71k | £92.99k | £96.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £745.41k | £783.87k | £630.43k | £670.59k | £771.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.94k | £1.71k | £1.66k | £3.25k | £12.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £808.61k | £775.26k | £865.70k | £886.69k | £870.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.23k | £0 | £0 | £5.79k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £5.94k | £7.05k | £3.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £6.16k | £16.76k | £16.77k | £17.46k | £11.58k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £493.71k | £586.73k | £477.21k | £554.87k | £561.35k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £54.97k | £42.08k | £72.78k | £279.43k | £267.11k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/02/1995 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03/01/2006 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 21/10/2014 as amended on 21 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
The objects for which the Association is established are, within the area of Sevenoaks (except Swanley and the Northern Parishes), Tunbridge Wells and Tonbridge & Malling and across Kent in collaboration with other Mind organisations: (a) to promote the preservation of mental health and to assist in relieving and rehabilitating persons suffering from mental disorder or conditions of emotional or mental distress requiring advice or treatment; and (b) to promote the study of and research into mental health disorder and emotional or mental distress and to obtain and make records of and disseminate to the public the useful results of such research and to educate the public in matters relating to mental health.
Maes buddion
SEVENOAKS AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 St John's Road
Sevenoaks
Kent
TN13 3LW
- Ffôn:
- 01732744950
- E-bost:
- hello@westkentmind.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window