FUND FOR OSTEOPATHIC RESEARCH INTO M E

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote, for the benefit of the public, research into the principles & practice of osteopathy in the treatment of Myalgic Encephalomyelitis (M.E.), otherwise known as Chronic Fatigue Syndrome, & to disseminate the useful results of such research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- F O R M E (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beverley McDonald | Cadeirydd | 24 October 2016 |
|
|
||||
LAURENT HEIB | Ymddiriedolwr | 16 February 2018 |
|
|
||||
OLIVIA McDONALD | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||
NIGEL BROOKWELL | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||
Barry Geden | Ymddiriedolwr | 24 October 2016 |
|
|
||||
PETER GITTINGS | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
||||
TINA RUSHTON | Ymddiriedolwr | 26 November 2013 |
|
|
||||
IAN TROTTER | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.39k | £1.15k | £1.75k | £5.21k | £15.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.12k | £6.25k | £5.23k | £4.12k | £35.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 6 MARCH 1995 AS AMENDED ON 26 NOV 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, RESEARCH INTO THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF OSTEOPATHY IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS/CHRONIC FATIGUE SYNDROME (M.E./CFS) AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Noddle Hill Barn
Gisburn Road
Sawley
CLITHEROE
Lancashire
BB7 4LQ
- Ffôn:
- 01706825477
- E-bost:
- formecharity1@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window