ymddiriedolwyr WORMWOOD SCRUBS PONY CENTRE
Rhif yr elusen: 1045045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (32 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANICE GARDNER | Cadeirydd | 05 July 2021 |
|
|
||||
Selma Hassabu | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|||||
Helen Holmes | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Tonya Ellis | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Graeme Craig Drummond | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Emily Thomas | Ymddiriedolwr | 10 October 2021 |
|
|
||||
Adrienne Tasha Windsor-Clive | Ymddiriedolwr | 10 October 2021 |
|
|
||||
Tracey SPENSLEY | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
PATRICIA WHITE | Ymddiriedolwr | 06 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.