GREAT AND LITTLE LEIGHS EDUCATIONAL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants to young people under the age of 25 years living within Great and Little Leighs for further education and training. Also grants to voluntary organisations working with young people in the area, and grants to local catchment area schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Essex
Llywodraethu
- 27 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- GT AND LITTLE LEIGHS EDUCATIONAL CHARITY (Enw gwaith)
- BRITISH SCHOOL GREAT LEIGHS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Cooke | Cadeirydd | 14 March 2022 |
|
|
||||
Jane Ann Smith | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
DAVID MARCUS | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Janis Margaret Waters | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Susan Jean Bunton | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
BRENDA YOUNG | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.08k | £9.41k | £10.85k | £11.32k | £11.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.08k | £4.12k | £17.68k | £6.40k | £9.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 14 FEB 1983 AS AMENDED ON 19 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
IN OR TOWARDS PROVIDING SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY FOR ANY MAINTAINED SCHOOL SUBSTANTIALLY SERVING THE PARISH OF GREAT AND LITTLE LEIGHS AS MAY FROM TIME TO TIME BE AGREED BETWEEN THE TRUSTEES AND THE GOVERNORS OF THE SCHOOL CONCERNED , AND IN PROMOTING THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE RESIDENT IN THE SAID PARISH OR THE NEIGHBOURHOOD THEREOF AND WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE.
Maes buddion
IN PRACTICE GREAT AND LITTLE LEIGHS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bridge End
Station Road
Hatfield Peverel
CHELMSFORD
CM3 2DS
- Ffôn:
- 07746883421
- E-bost:
- leighseducationalchty@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window