Hanes ariannol HOUNSLOW WEST SOCIETY FOR MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN AND ADULTS LIMITED
Rhif yr elusen: 1045130
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.97k | £167.09k | £165.46k | £116.71k | £139.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.88k | £143.69k | £167.30k | £137.64k | £167.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £116.66k | £116.66k | £116.66k | £116.66k | £116.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.