PRESTON LITTLE THEATRE COMPANY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance general education in the art of drama and develop public appreciation of such art by the provision of a theatre to provideamateur dramatics
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £9,764 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 23 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- PLAYHOUSE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENNIS YARDLEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Declan John Murray | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Maureen Marian Nickson | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Elizabeth Stopyra | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Carol Caine | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Ruth Anne Fraser | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
Winifred Tagg | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
Paul Christopher Armitt | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Allan Green | Ymddiriedolwr | 08 July 2018 |
|
|
||||
Michael John TAYLOR | Ymddiriedolwr | 30 October 2016 |
|
|
||||
RUTH ELIZABETH CARTER | Ymddiriedolwr | 21 August 2013 |
|
|||||
MARY JEANETTE DAWSON | Ymddiriedolwr | 07 September 2008 |
|
|
||||
JANE TUDOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN BRACEWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.34k | £37.09k | £75.05k | £94.07k | £121.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.12k | £32.52k | £54.43k | £80.77k | £104.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.00k | £10.00k | N/A | £9.76k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 JANUARY 1995
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE GENERAL EDUCATION IN THE ART OF DRAMA AND TO DEVELOP PUBLIC APPRECIATION OF SUCH ART BY THE PROVISION OF A THEATRE TO PROVIDE AMATEUR DRAMATICS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Playhouse
Market Street West
PRESTON
PR1 2HB
- Ffôn:
- 01772252288
- E-bost:
- secretary@prestonplayhouse.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window