GREENACRE COMMUNITY HALL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity exists to provide a space for local community groups and local people to utilise. The groups encourage social inclusion, such as the Rawdon Darby and Joan club, Karate, Yoga, Pilates, Rugbytots, Old time Dancing. NHS Blood donation Sessions are also held at the Community Hall on a regular basis
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 22 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Kitching | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Paul John Spencer Wadsworth | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.05k | £71.94k | £39.49k | £34.82k | £60.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.08k | £55.12k | £55.96k | £55.82k | £46.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £31.85k | £8.15k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 06 Medi 2024 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 06 Medi 2024 | 68 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Rhagfyr 2023 | 157 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 04 Rhagfyr 2023 | 157 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 23 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 23 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED AS AMENDED 21 OCTOBER 1994 AS AMENDED 30TH OCTOBER 1998 AND 16TH MAY 2005
Gwrthrychau elusennol
1.TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT. 2.TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE.
Maes buddion
ELECTORAL AREA OF THE FORMER AIREBOROUGH U.D.C.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GREEN ACRE HALL
NEW ROAD SIDE
RAWDON
LEEDS
LS19 6AS
- Ffôn:
- 01133910630
- E-bost:
- greenacrehall@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window