WEST OXFORD ANIMAL RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We rescue and look after ill treated and injured animals. We also educate the general public in animal care
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 23 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- WOAR (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET FISHER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Samantha Louise fisher | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Richard Harding | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.93k | £36.82k | £42.57k | £46.07k | £57.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.70k | £43.95k | £60.05k | £56.80k | £68.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 21 Chwefror 2025 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 21 Chwefror 2025 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 02 Chwefror 2023 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 02 Chwefror 2023 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 13 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 13 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5 MARCH 1995
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS WHO ARE SICK, ABANDONED, NEGLECTED OR ILL TREATED AND IN PARTICULAR TO PROVIDE OR MAINTAIN A RESCUE HOME OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION OR CARE OF UNWANTED ANIMALS AND THE TREATMENT OF SICK, ABANDONED, NEGLECTED OR ILL TREATED ANIMALS
Maes buddion
OXFORDSHIRE AND SURROUNDING COUNTIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 SWEETMANS ROAD
OXFORD
OX2 9BA
- Ffôn:
- 01865438128
- E-bost:
- woar@ntlworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window