INTERNATIONAL HOUSE EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2005
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 2006: y trosglwyddwyd cronfeydd i 270860 INTERNATIONAL HOUSE TRUST LIMITED
- 27 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- 23 Tachwedd 2006: Tynnwyd (WEDI UNO)
- INTERNATIONAL HOUSE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.15m | £5.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.85m | £4.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2004 | 31/12/2005 | ||
---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 31 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | 31 Hydref 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 31 Hydref 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | 31 Hydref 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 17 AUGUST 1993 AS AMENDED ON 26 OCTOBER 1993
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTING AND PROVIDING FOR:- (I) THE TRAINING OF MEN AND WOMEN OF ANY NATIONALITY IN THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES (INCLUDING THE TEACHING OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE); (II) THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES (INCLUDING THE TEACHING OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) TO MEN AND WOMEN OF ANY NATIONALITY; (III) THE DEVELOPMENT OF THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES (INCLUDING THE TEACHING OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE THROUGHOUT THE WORLD BY:- (A) THE ORGANISATION AND DEVELOPMENT OF TEACHER TRAINING IN RESPECT OF THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES (INCLUDING THE TEACHING OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE); (B) SPONSORING, ASSISTING AND ENCOURAGING THE ESTABLISHMENT OF LANGUAGE SCHOOLS IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS (BUT IF OVERSEAS ORGANISED IN SUCH A WAY AS WOULD MAKE THEM EDUCATIONAL CHARITIES IN THE UNITED KINGDOM); (C) PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL SERVICES INTENDED TO CONTRIBUTE DIRECTLY AND INDIRECTLY TO THE IMPROVEMENT AND THE DEVELOPMENT OF THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES (INCLUDING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE); (D) TEACHING OR PROVIDING OR ASSISTING IN THE TEACHING OR PROVISION OF SKILLS RELEVANT TO THE ESTABLISHMENT AND ADMINISTRATION OF LANGUAGE SCHOOLS AND OF SCHOOLS FOR THE TRAINING OF TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES, BEING SKILLS INTENDED TO PROMOTE, PROVIDE OR CONTRIBUTE TO THE IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF LANGUAGE TEACHING GENERALLY (INCLUDING THE TEACHING OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY; (E) COLLATING NATIONALLY OR INTERNATIONALLY WITH OTHER ORGANISATIONS HAVING SIMILAR AIMS (BUT IF OVERSEAS ORGANISED IN SUCH A WAY AS TO MAKE THEM EDUCATIONAL CHARITIES IN THE UNITED KINGDOM)
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window