Hanes ariannol THE STEINBERG FAMILY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1045231
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.59m £2.04m £2.25m £3.19m £2.63m
Cyfanswm gwariant £2.72m £1.60m £3.53m £2.32m £2.21m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £107.05k £1.08k £120.55k £775.36k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.49m £2.04m £2.13m £2.41m £2.63m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £644.65k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.71m £809.84k £2.81m £1.42m £1.01m
Gwariant - Ar godi arian £1.00m £794.16k £717.05k £896.09k £1.20m
Gwariant - Llywodraethu £33.26k £21.05k £14.98k £16.98k £17.49k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.54m £652.92k £2.65m £1.26m £859.05k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £984.49k £220.04k £218.03k £210.53k £1.19m
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0