ymddiriedolwyr MEDICAL AID FOR PALESTINIANS
Rhif yr elusen: 1045315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Eldon | Cadeirydd | 12 October 2017 |
|
|
||||
Ade Bamigboye | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Jacob Burns | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Hilary Wild | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Michael Egan | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Mary O'Shea | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Richard Makepeace | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
Ramzi Nasir | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Shireen Jayyusi | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR GRAHAM WATT | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.