FOSSE BANK SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fosse Bank School is an independent primary school and kindergarten for girls and boys from age 2 to 11.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Cyfanswm incwm:
£1,166,624
Roddion a chymynroddion | £600 | |
Weithgareddau elusennol | £1.09m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £73 | |
Buddsoddiadau | £72.45k | |
Arall | £6.88k |
Cyfanswm gwariant:
£1,159,441
Codi arian | £401 | |
Weithgareddau elusennol | £1.16m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £401 | |
Gwariant elusennol | £1.16m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £7.18k |
Pobl

35 Gweithwyr
3 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 30 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- FOSSE BANK SCHOOL (Enw gwaith)
- FOSSE BANK NEW SCHOOL (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILES SEBASTIAN CAVEY | Cadeirydd | 29 June 2005 |
|
|
||||
JACQUELINE DORIS RICHARDS | Ymddiriedolwr | 30 October 2001 |
|
|
||||
DOUGLAS GEORGE WANSTALL | Ymddiriedolwr | 17 September 1998 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £1.21m | £1.23m | £1.08m | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00m | £1.16m | £1.28m | £1.12m | £1.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £22.86k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.93k | £6.24k | £17.41k | £6.89k | £600 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.44k | £1.73k | £1.71k | £2.24k | £73 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £927.19k | £1.08m | £1.10m | £1.02m | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £120.25k | £122.77k | £107.23k | £52.67k | £72.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.00m | £1.16m | £1.27m | £1.12m | £1.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.02k | £1.25k | £1.26k | £661 | £401 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £14.75k | £0 | £0 | £27.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £895 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £72.19k | £83.57k | £93.72k | £80.09k | £63.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £368.87k | £372.27k | £386.49k | £311.38k | £350.60k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £439.43k | £409.95k | £478.08k | £425.99k | £440.18k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 MAY 1994 AND AMENDED 12 JULY 1994, 1 OCTOBER 1994 AND 30 MAY 2006 AND 11 JUNE 2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 17 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITYãS OBJECTS (¶THE OBJECTS÷) ARE TO PROVIDE FOR THE EDUCATION OF CHILDREN.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE KENT AND EAST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
B D O LLP
THAMES TOWER
STATION ROAD
READING
RG1 1LX
- Ffôn:
- 0118 925 4400
- E-bost:
- LIZZI.JONES@BDO.CO.UK
- Gwefan:
-
WWW.BDO.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window