ymddiriedolwyr LANGO ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1045456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (101 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lango Association | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Mary Otuko | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|||||
Florence Okello-Addai | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
Florence Adongo | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
Martin Lanek | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
James Ameny | Ymddiriedolwr | 27 July 2015 |
|
|
||||
Edward Tito Onapa | Ymddiriedolwr | 25 July 2015 |
|
|
||||
GEOFFREY ODUR | Ymddiriedolwr | 03 December 2012 |
|
|
||||
Geoffrey Odur | Ymddiriedolwr | 03 December 2012 |
|
|
||||
MR REAGAN O'DONGO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.