Hanes ariannol NOTTINGHAM COUNSELLING SERVICE

Rhif yr elusen: 1045464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £201.61k £369.60k £388.24k £357.08k £319.79k
Cyfanswm gwariant £223.15k £253.36k £322.61k £415.75k £356.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £169.31k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £7.00k £28.50k £48.01k £11.17k £21.70k