Ymddiriedolwyr NOTTINGHAM COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 1045464

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Goode | Cadeirydd | 21 February 2025 |
|
|
||||
Emma Maraio | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Anju Virdee | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Dari Gfeller | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Shahin Meah | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Martyn Robert Groves-Williams | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|||||
Sam Nichols | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Christopher Julien Bouyer Sims | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Dr Maria Augusta Borges Cursino de Freitas Arruda | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.