REDDITCH CHILDMINDERS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
provide training, information and support for childminders in Redditch
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 31 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- RCMA (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH HEALEY | Cadeirydd | 06 March 2012 |
|
|
||||
Dawn Louise Tomalin | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|
||||
Gail Southall | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|
||||
AVRIL DOREEN STOCK | Ymddiriedolwr | 22 April 2016 |
|
|
||||
LYNDA GREEN | Ymddiriedolwr | 06 March 2012 |
|
|
||||
FELICITY MARGARET CAMPBELL MELLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £686 | £96 | £10 | £212 | £80 | |
|
Cyfanswm gwariant | £992 | £20 | £146 | £1.47k | £106 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Tachwedd 2020 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/03/1994 AS AMENDED ON 12/01/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE DAILY CARE, RECREATION AND EDUCATION OF CHILDREN AND PARTICULARLY CHILDREN UNDER THE AGE OF 8 YEARS AND PROMOTE THE OBSERVANCE OF GOOD STANDARDS OF CHILDMINDING BY THE PARENTS OF SUCH CHILDREN AND ALL PERSONS AND ORGANISATIONS PROVIDING SUCH FACILITIES. TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF CHILDMINDERS AND OTHER PERSONS AND ORGANISATIONS PROVIDING DAY CARE FACILITIES FOR CHILDREN, PARTICULARLY CHILDREN UNDER THE AGE OF 8 YEARS, TO CONDUCT RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF THE,CARE, RECREATION AND EDUCATION OF SUCH CHILDREN, AND PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
REDDITCH BOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 WEATHEROAK CLOSE
REDDITCH
B97 5TF
- Ffôn:
- 01527401409
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window