UDAYAN CULTURAL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
During the past year, the charity maintained active contacts with the ethnic minority groups & supported them in various ways. As charity itself in financial crisis no such help could be provided to other groups to enhance the potentiality of the youths. Facilities in training in indian arts, music, drama & basic computer provided together with healthcare, cultural & religious festivals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 14 April 2011
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barnsley
- Dinas Leeds
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Rotherham
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 31 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOY SEN | Ymddiriedolwr | 16 December 2011 |
|
|
||||
BHASKAR BHOWMIK | Ymddiriedolwr | 16 December 2011 |
|
|
||||
RANJAN TALUKDER | Ymddiriedolwr | 16 December 2011 |
|
|
||||
DR PRITIS CHANDRA GHOSH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AMIYA TALUKDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR TUSHAR KANTI MALLIK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOLLY MALLIK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/04/2007 | 14/04/2008 | 14/04/2009 | 14/04/2010 | 14/04/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.86k | £6.94k | £7.14k | £7.17k | £6.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.77k | £6.23k | £6.82k | £6.24k | £6.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 14 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 81 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 81 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 14 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 447 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 447 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 14 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 812 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 812 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 14 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1177 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1177 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 14 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1542 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1542 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 MAY 1994 AS AMENDED 4 MARCH 1995
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC (AND IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO PERSONS OF BENGALI ORIGIN OR DESCENT) IN SHEFFIELD AND THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
SHEFFIELD AND THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
56 WATSON ROAD
SHEFFIELD
S10 2SD
- Ffôn:
- 01142685190
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window