Hanes ariannol ST HUGH'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL (TIMPERLEY) PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1045500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £66.58k £40.55k £31.47k £49.49k £71.91k
Cyfanswm gwariant £45.93k £21.15k £32.53k £53.93k £58.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A