Hanes ariannol NORTH ENGLAND CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS
Rhif yr elusen: 1045501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.72m | £10.68m | £9.60m | £10.20m | £11.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.86m | £9.93m | £9.99m | £8.68m | £9.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.46m | £1.15m | £1.17m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.39m | £9.86m | £9.42m | £9.92m | £11.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £293.88k | £428.24k | £174.90k | £269.65k | £309.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.27k | £11.70k | £5.59k | £2.25k | £5.22k | |
|
Incwm - Arall | £25.93k | £378.46k | £0 | £2.32k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £4.39k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.86m | £9.93m | £9.99m | £8.68m | £9.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.01k | £36.26k | £127.10k | £164.23k | £59.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.56m | £0 | £2.35m | £2.35m | £3.22m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.