Hanes ariannol THE DAISY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1045525
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015 05/04/2016 05/04/2017
Cyfanswm Incwm Gros £22.54k £25.83k £18.85k £16.56k £12.08k
Cyfanswm gwariant £62.19k £73.48k £205.57k £4.94k £158.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0