Dogfen lywodraethu THE ASSOCIATION FOR CREATION SPIRITUALITY
Rhif yr elusen: 1045532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 OCTOBER 1994 AS AMENDED ON 26 FEBRUARY 1995; AS AMENDED 16 SEPTEMBER 2001 AS AMENDED 16 OCTOBER 2005 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13 OCT 2013 as amended on 26 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN AND PROMOTE OR FURTHER THE STUDY OF OR RESEARCH INTO RELIGION PHILOSOPHY AND SCIENCE BY FOSTERING THE CREATION-CENTERED SPIRITUAL TRADITION IN CONTEMPORARY SOCIETY IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY AND RESEARCH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE UNITED KINGDOM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.