Ymddiriedolwyr SOMERSET AND DORSET RAILWAY HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1045547

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN LACEY | Cadeirydd | 24 September 2016 |
|
|
||||
Christopher Ruddick | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||
Joseph Cosgrave | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Malcolm Barton | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Brian Litherland | Ymddiriedolwr | 25 November 2018 |
|
|
||||
Barrie Papworth | Ymddiriedolwr | 25 November 2018 |
|
|
||||
Roger Burfitt | Ymddiriedolwr | 25 November 2018 |
|
|
||||
PHILIP HOWARD JONES | Ymddiriedolwr | 27 September 2014 |
|
|
||||
JOHN RONALD BAXTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.