Hanes ariannol ST MARY'S C OF E PRIMARY SCHOOL PTA
Rhif yr elusen: 1045549
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.07k | £4.74k | £6.62k | £5.34k | £5.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.79k | £5.61k | £3.93k | £2.15k | £8.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.