Hanes ariannol HILLINGDON MIND

Rhif yr elusen: 1045701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £592.29k £527.95k £576.17k £613.83k £614.62k
Cyfanswm gwariant £509.75k £482.01k £532.25k £612.48k £581.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £238.77k £102.50k £272.17k £345.83k £324.58k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £80.00k £112.00k £120.00k £120.00k £120.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £106.56k £98.08k £158.12k £1.30k £7.65k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £292.25k £352.35k £403.46k £475.51k £459.19k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £90 £50 £62 £1.76k £5.04k
Incwm - Arall £193.40k £77.47k £14.53k £135.26k £142.74k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £25.77k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £509.75k £482.01k £532.25k £606.67k £571.56k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £5.81k £9.68k
Gwariant - Llywodraethu £0 £20.02k £22.67k £26.83k £21.49k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0