ymddiriedolwyr FLORE MILLENNIUM HALL
Rhif yr elusen: 1045751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIC INGRAM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Keith Douglas Anderson | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
John Miller | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Morris Freeman | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|
||||
LIZ NYE | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
||||
JANE ROWE | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||
GAVIN ROWE | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
|
||||
MARGARET ANN CLARKE B A | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.