Hanes ariannol THE BACUP NATURAL HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1045767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (89 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.98k | £12.32k | £24.92k | £23.02k | £15.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.30k | £18.43k | £9.54k | £29.56k | £14.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £300 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £750 | £19.67k | £300 | £3.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.