Hanes ariannol READING VOLUNTARY ACTION

Rhif yr elusen: 1045782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £420.85k £493.46k £612.11k £731.50k £696.96k
Cyfanswm gwariant £501.96k £514.74k £664.00k £780.89k £694.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £156.00k £200.60k £164.06k £268.17k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £166.00k £6.00k N/A £211.53k £30.34k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £124 £0 £299
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £609.88k £730.76k £691.10k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £2.11k £741 £5.56k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £664.00k £780.89k £694.47k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £4.08k £4.22k £4.88k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £100.40k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0