Hanes ariannol FRIENDS OF HIGHAM FERRERS NURSERY AND INFANTS SCHOOL

Rhif yr elusen: 1045824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.85k £6.80k £6.70k £11.68k £10.65k
Cyfanswm gwariant £10.03k £10.25k £5.10k £11.34k £4.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A