Hanes ariannol CARLTON IN SNAITH PRIMARY SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1045836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.42k £3.44k £11.35k £660 £500
Cyfanswm gwariant £9.16k £3.95k £8.00k £0 £500
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A