WALES COUNCIL OF THE BLIND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WCB is the umbrella agency in Wales representing blind and partially sighted people and the clubs and societies that support them. We gather the opinions and views of people with sight loss through groups and consultation. We put their voice at the centre of what we do, reporting their views to the people who are responsible for the services that help them. We signpost people to these services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £106,485 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 525768 THE CAMBRIAN EDUCATIONAL TRUST FUND
- 18 Ebrill 1995: Cofrestrwyd
- SOUTHERNDOWN CARE HOME (Enw gwaith)
- VISION IN WALES (Enw blaenorol)
- WALES COUNCIL FOR THE BLIND - CYNGOR CYMREIG Y DEILLION (Enw blaenorol)
- WALES COUNCIL FOR THE BLIND - CYNGOR CYMRU I'R DEILLION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANICE D POWERS | Cadeirydd | 21 January 2013 |
|
|
||||
Helen Simon | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Malcolm John Nicholas | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|||||
Michelle Wall | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|||||
Rhianwen Elen Stiff | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Brian James Hobart | Ymddiriedolwr | 18 August 2015 |
|
|||||
JULIE THOMAS | Ymddiriedolwr | 24 July 2013 |
|
|||||
BRIAN MAWBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER CURTIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186.59k | £160.81k | £120.07k | £128.78k | £137.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £212.58k | £147.03k | £149.47k | £149.61k | £157.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £139.16k | £33.02k | £106.44k | £106.53k | £106.49k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/01/1991 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24/02/1999 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 20/07/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 30/08/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 11/07/2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PERSONS, AND THE PREVENTION OF BLINDNESS.
Maes buddion
NOT DEFINED BUT IN PRACTICE WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wales Council Of The Blind
Hastings House
Fitzalan Place
CARDIFF
CF24 0BL
- Ffôn:
- 02920473954
- E-bost:
- owen@wcb-ccd.org.uk
- Gwefan:
-
wcb-ccd.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window