Hanes ariannol ZAKARIA MASJID AND TABLIGHI CENTRE'S TRUST
Rhif yr elusen: 1045869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (146 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.13k | £61.95k | £20.94k | £52.33k | £106.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.46k | £43.34k | £27.70k | £40.14k | £52.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.74k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.