Hanes ariannol HORFIELD WELLY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1045897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £138.71k | £110.05k | £110.12k | £116.20k | £121.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.55k | £128.48k | £110.78k | £118.89k | £117.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £96.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £118.85k | £90.91k | £89.75k | £88.61k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.