Ymddiriedolwyr FRIENDS OF ST. NICHOLAS CHURCH ASH
Rhif yr elusen: 1045933

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Ronald Burnside | Cadeirydd | 16 July 2008 |
|
|||||
Fiona Louise Chapman | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
George Legate | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Louise Cousins | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Helen Doherty Ellis | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Christine Anne Goatham | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Kimberley Amanda Lawson-Wright | Ymddiriedolwr | 16 July 2008 |
|
|
||||
Kenneth Victor James Collingwood | Ymddiriedolwr | 12 July 2007 |
|
|
||||
CHRISTOPHER FRANCIS DENBY | Ymddiriedolwr | 12 July 2005 |
|
|
||||
HAZEL HOWARD | Ymddiriedolwr | 22 July 2004 |
|
|||||
DENIS ROY BLAXLAND | Ymddiriedolwr | 01 May 1995 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.