Hanes ariannol REIGATE AND BANSTEAD COUNCIL OF VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 1045949
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.93k | £93.93k | £169.03k | £78.74k | £110.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.85k | £103.85k | £98.13k | £104.87k | £56.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.