Hanes ariannol CITIZENS ADVICE HILLINGDON LTD

Rhif yr elusen: 1045991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £706.17k £678.70k £764.92k £688.85k £801.25k
Cyfanswm gwariant £736.01k £703.88k £790.27k £762.34k £832.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £55.75k £335.57k £55.75k £55.74k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £280.00k £22.42k £511.84k £285.00k £345.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £45 £281.43k £2.91k £25.16k £6.49k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £704.57k £397.05k £0 £660.22k £665.47k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.55k £221 £204 £3.48k £5.29k
Incwm - Arall £0 £0 £761.81k £0 £124.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £25.16k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £736.01k £703.88k £790.27k £762.34k £832.86k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £15.19k £14.89k £0 £11.06k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0