Hanes ariannol IRAQI WOMEN ASSOCIATION FUND

Rhif yr elusen: 1045994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.53k £21.98k £18.07k £22.04k £16.74k
Cyfanswm gwariant £22.83k £17.97k £21.03k £15.69k £8.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A