Hanes ariannol CITIZENS ADVICE MERTON AND LAMBETH

Rhif yr elusen: 1046018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.02m £1.23m £1.23m £1.28m £1.28m
Cyfanswm gwariant £933.44k £1.13m £1.18m £1.26m £1.30m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £690.14k £705.95k £715.76k £864.08k £1.09m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.00k £206.27k £95.00k £204.00k £166.90k
Incwm o roddion a chymynroddion £41.80k £76.61k £78.67k £81.13k £77.50k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £979.85k £1.15m £1.15m £1.20m £1.20m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £669 £180 £43 £1.86k £3.36k
Incwm - Arall £0 £9 £773 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £930.81k £1.08m £1.17m £1.26m £1.30m
Gwariant - Ar godi arian £2.63k £2.74k £3.67k £3.91k £4.79k
Gwariant - Llywodraethu £13.97k £11.74k £11.74k £11.12k £7.76k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £53.99k £0 £0 £0